|
|
|
Oświadczenia majątkowe kierownicy
|
Skarbnik Gminy oświadczenia majątkowe rozpoczęcie pracy Ewa Sikorska |
sikorska..pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 11:17:32 Informację zaktualizowano 2016-05-25 09:03:53, wprowadzający: Marcin Teske
|
Wiesława Włodarczyk |
Wlodarczyk.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:39:33, wprowadzający: Marcin Teske
|
Halina Jóźwik |
Jozwik.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:41:52, wprowadzający: Marcin Teske
|
Sobolewska Agnieszka |
Sobolewska.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:43:33, wprowadzający: Marcin Teske
|
Mariola Kolenda |
Kolenda.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:45:05, wprowadzający: Marcin Teske
|
Alicja Szymczyk |
Szymczyk.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:46:40, wprowadzający: Marcin Teske
|
Adamski Grzegorz |
Adamski.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:47:34 Informację zaktualizowano 2016-04-27 07:40:40, wprowadzający: Marcin Teske
|
Iwona Borek |
Borek.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:49:09, wprowadzający: Marcin Teske
|
Zbigniew Michałek |
Michalek.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:51:48 Informację zaktualizowano 2016-04-27 07:41:17, wprowadzający: Marcin Teske
|
Ilona Kalinowska |
Kalinowska.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:53:35 Informację zaktualizowano 2016-04-27 07:39:20, wprowadzający: Marcin Teske
|
Wiesław Cieślak |
Cieslak.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:55:22, wprowadzający: Marcin Teske
|
Jerzy Cieślik |
Cieslik.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:56:31, wprowadzający: Marcin Teske
|
Ewa Sikorska 2016 |
sikorska.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 11:57:46 Informację zaktualizowano 2016-05-25 08:59:28, wprowadzający: Marcin Teske
|
Edyta Pawłowska |
Edyta Pawlowska.pdf |
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 13:16:35, wprowadzający: Marcin Teske
|
|